Jakob Thau Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jakob Thau (Ejer) |
Største overskud: | 125' DKK Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) (2019) |
Største underskud: | -96' DKK Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 89' DKK Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) (2019) |
Største gæld: | 205' DKK Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jakob Thau (18 år 8 måneder) |
Det startede i 1999 hos Jakob Thau (tidligere THAU DESIGNSNEDKERI) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jakob Thau Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jakob i 18 år 8 måneder, før stoppet d. 12. marts 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jakob Thau Studio ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Jakob Thau Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2018
Tidslinje (6)
-
THAU DESIGNSNEDKERI (Nu: Jakob Thau) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.03.2018
Registreringsdato: 12.03.2018 -
Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2018
Registreringsdato: 30.01.2018 -
Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2018
Registreringsdato: 30.01.2018
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 12.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
04.10.2005 - 22.05.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) kunne fremvise et overskud på 125' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Jakob Thau Studio IVS (Nu: Jakob Thau Studio ApS) kunne fremvise et underskud på 96' DKK.