Steen Ulrik Zeplin
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1979 (44 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Firma Steen Zeplin (Ejer) |
Største overskud: | 591' DKK SEPARATE EQUITY ApS (2023) |
Største underskud: | -914' DKK SEPARATE PROPERTY ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.030' DKK SEPARATE PROPERTY ApS (2021) |
Største gæld: | 1.224' DKK SEPARATE EQUITY ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SEPARATE PROPERTY ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Firma Steen Zeplin (25 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved Firma Steen Zeplin (tidligere FIRMA STEEN ZEPLIN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Steen Ulrik Zeplin der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Steen i 25 år 6 måneder, før stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEPARATE PROPERTY ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SEPARATE EQUITY ApS
Via SEPARATE PROPERTY ApS
Direktørposter (2)
-
SEPARATE PROPERTY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2004 -
SEPARATE EQUITY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
STEEN ZEPLIN REVISORKONTORET ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2022
Registreringsdato: 28.05.2022 -
STEEN ZEPLIN REVISORKONTORET ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2022
Registreringsdato: 28.05.2022 -
NILPEZ ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2012
Registreringsdato: 31.08.2012
Blå bog (fortsat)
Steen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør
17.05.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,4% -
Stifter og Direktør
01.11.2003 - 28.05.2022
Ejer
01.10.2010 - 28.05.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2003 - 02.01.2012
Bestyrelsesmedlem
02.01.2012 - 31.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.1979 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Ulrik Zeplin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SEPARATE PROPERTY ApS (ejer lige nu 0,4%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.707' DKK. Gennem holdingselskabet SEPARATE PROPERTY ApS har Steen derfor også andele i SEPARATE EQUITY ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Steen Ulrik Zeplin, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SEPARATE EQUITY ApS kunne fremvise et overskud på 591' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SEPARATE PROPERTY ApS kunne fremvise et underskud på 914' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 591' DKK (SEPARATE EQUITY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.707' DKK (SEPARATE PROPERTY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.661' DKK (SEPARATE EQUITY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Philip Ask Zeplin-Frederiksen.