Arne Beck Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | AB Systems (Ejer) |
Største overskud: | 2.993' DKK AB SYSTEMS HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -468' DKK Tjooly Technologies ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.643' DKK AB SYSTEMS HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.300' DKK Tjooly Consulting ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Tjooly Consulting 2 ApS (Nu: N3O ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AB SYSTEMS HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1996 i AB Systems (tidligere AB/SYSTEMS V/ARNE BECK HANSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Arne Beck Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Arne i 11 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AB SYSTEMS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
AB SYSTEMS ApS
Via AB SYSTEMS HOLDING ApS -
Tjooly 2 Holding ApS
Via AB SYSTEMS HOLDING ApS -
N3O ApS
Via Tjooly 2 Holding ApS -
Wolfpack A/S
Via Tjooly 2 Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Tjooly 2 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2022 -
N3O ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022 -
AB SYSTEMS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007 -
AB SYSTEMS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Tjooly Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Tjooly ApS (Nu: Tjooly Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Tjooly ApS (Nu: Tjooly Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024
Blå bog (fortsat)
Arne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.09.2020 - 26.02.2024
Ejerandel: 33,33%
Arne Beck Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AB SYSTEMS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.349' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Tjooly 2 Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Arne Beck Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor AB SYSTEMS HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.993' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Tjooly Technologies ApS kunne offentliggøre et underskud på 468' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.779' DKK (Tjooly Consulting 2 ApS (Nu: N3O ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 162' DKK (AB SYSTEMS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.419' DKK (Tjooly Consulting 2 ApS (Nu: N3O ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 38' DKK (Tjooly 2 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Michael Dipo Christensen.