John Løgsted
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1999 - 29. maj 2008 |
Karrieren startede hos: | VESLØS AUTO V/JOHN GADE LØGSTED (Ejer) |
Største overskud: | 2.085' DKK JL AUTOMOBILER A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 12.740' DKK JL AUTOMOBILER A/S (2023) |
Største gæld: | 19.303' DKK EJENDOMSSELSKABET TIGERVEJ 2 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos JL AUTOMOBILER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JGL HOLDING ApS (19 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 hos VESLØS AUTO V/JOHN GADE LØGSTED med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Løgsted der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred John i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 1. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen autoreparationsværksteder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JGL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET TIGERVEJ 2 ApS
Via JGL HOLDING ApS -
JL AUTOMOBILER A/S
Via JGL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET TIGERVEJ 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2005 -
JGL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
JL AUTOMOBILER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2008
Tidslinje (12)
-
JL Automobiler Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016 -
JL Automobiler Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.05.2016
Registreringsdato: 11.05.2016 -
Citroen Thisted I/S V/Jens Justesen Og John Løgsted (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2008
Registreringsdato: 31.08.2008
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.05.2016 - 31.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 31.08.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.05.2008 - 29.05.2008
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
John Løgsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JGL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.313' DKK. Igennem holdingselskabet JGL HOLDING ApS har John derfor også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET TIGERVEJ 2 ApS (50-66.65%) samt JL AUTOMOBILER A/S (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for John Løgsted, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JGL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.224' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.079' DKK (JL AUTOMOBILER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.740' DKK (JL AUTOMOBILER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.915' DKK (EJENDOMSSELSKABET TIGERVEJ 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Jens Justesen.