Muffe Vulnuz
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Copenhagen Body Extremes v/Muffe K. Vulnuz (Ejer) |
Største overskud: | 418' DKK COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (2016) |
Største underskud: | -104' DKK COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.635' DKK COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (2016) |
Største gæld: | 1.126' DKK COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved Copenhagen Body Extremes v/Muffe K. Vulnuz (tidligere Copenhagen Body Extremes v/Muffe K. Gjørlund) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Muffe Vulnuz der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Muffe i 8 år 4 måneder, før fratrædelsen den 21. juni 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen guldsmede- og juvelerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Huller & Brandsår Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS
Via Huller & Brandsår Holding ApS
Direktørposter (2)
-
COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2007 -
Huller & Brandsår Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Navn ændret fra Muffe Kenth Vulnuz til Muffe Vulnuz
Ændrede navnDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Huller & Brandsår Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Navnehistorik (2)
-
18.03.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 17.03.2024
Blå bog (fortsat)
Muffe har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejer
31.05.2013 - 01.07.2020
Reel ejer
31.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.02.1999 - 21.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Muffe Vulnuz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Huller & Brandsår Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.574' DKK. Igennem sit holdingselskab Huller & Brandsår Holding ApS har Muffe dermed også ejerandele i COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Muffe Vulnuz, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS fremviste et overskud på 418' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS fremviste et underskud på 104' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 77' DKK (COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.596' DKK (COPENHAGEN BODY EXTREMES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.574' DKK (Huller & Brandsår Holding ApS).