Niels Lodman
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FYNS HØRECENTER/ NIELS LODMAN (Ejer) |
Største overskud: | 38.402' DKK LODMAN HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -29.774' DKK LODMAN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 198.291' DKK LODMAN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 186.055' DKK DANSK HØRECENTER ApS (2018) |
Flest årsværk: | 98 årsværk hos DANSK HØRECENTER ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET LODMAN ApS (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1994 ved FYNS HØRECENTER/ NIELS LODMAN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Lodman der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 9 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ASLL HOLDING ApS
Ejerandel: 0% -
SILL HOLDING ApS
Ejerandel: 0% -
HANILL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LODMAN HOLDING ApS
Via ASLL HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET LODMAN ApS
Via LODMAN HOLDING ApS -
H Licht ApS
Via LODMAN HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
LODMAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2004 -
HANILL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2013 -
SILL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2013 -
ASLL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2013 -
EJENDOMSSELSKABET LODMAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
HØREKLINIKKEN DANMARK ApS (Nu: LODMAN AF 27.11.2013 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.02.2016
Registreringsdato: 03.02.2016 -
DANSK AKADEMI FOR AUDIOLOGI ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016 -
DANSK HØRECENTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2,5% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør
25.06.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31%
Niels Lodman er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANILL HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 81.863' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LODMAN HOLDING ApS (31%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Niels Lodman, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LODMAN HOLDING ApS fremviste et overskud på 38.402' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LODMAN HOLDING ApS fremviste et underskud på 29.774' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.589' DKK (LODMAN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.597' DKK (DANSK HØRECENTER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 147.158' DKK (LODMAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -207' DKK (H Licht ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Hanne Licht Henriksen.