Helge Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.075' DKK CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (2021) |
Største underskud: | -549' DKK CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.655' DKK CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (2023) |
Største gæld: | 1.685' DKK LUNDENS HESTEKLINIK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (20 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 1989 hos CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S i hvervet som Ejer. Helge Jacobsen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 1989 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Helge af: Poul Marcher Hjorth, Stig Taber og Leif Trangbæk. Titlen som Ejer har Helge nu besiddet i 20 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrlæger. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 1.455' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. JACOBSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL ApS
Via H. JACOBSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
H. JACOBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2009 -
LUNDENS HESTEKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2011 -
CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2009
Tidslinje (8)
-
I/S Tattersall (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2014
Registreringsdato: 05.12.2014 -
LUNDENS HESTEKLINIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2011
Registreringsdato: 02.02.2011 -
CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2009
Registreringsdato: 29.06.2009
Blå bog (fortsat)
Helge har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.06.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.02.2011 - 02.02.2024
Direktør
02.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 05.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.1989 - 29.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Helge Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H. JACOBSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -142' DKK. Gennem sit holdingselskab H. JACOBSEN HOLDING ApS har Helge dermed også andele i CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Helge Jacobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor LUNDENS HESTEKLINIK ApS landede et overskud på 685' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL ApS landede et underskud på 549' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.455' DKK (CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (H. JACOBSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.655' DKK (CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -182' DKK (LUNDENS HESTEKLINIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helge' netværk er Altano International GmbH.