Frans Nikolaj Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOLIGFONDEN KUBEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.423' DKK BOLIGFONDEN KUBEN (2023) |
Største underskud: | -12.247' DKK BOLIGFONDEN KUBEN (2022) |
Største egenkapital: | 89.611' DKK BOLIGFONDEN KUBEN (2021) |
Største gæld: | 17.082' DKK BOLIGFONDEN KUBEN (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BOLIGFONDEN KUBEN (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BOLIGFONDEN KUBEN (15 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1986 i BOLIGFONDEN KUBEN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Frans Nikolaj Nielsen i 15 år 1 måned, før fratrædelsen d. 7. november 2001.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 10.423' DKK.
Tidslinje (6)
-
KUBEN A/S (Nu: NEBUK P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2010
Registreringsdato: 24.02.2010 -
BOLIGFONDEN KUBEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2001
Registreringsdato: 07.11.2001 -
NIELSEN - CONSULTING/ FRANS NIKOLAJ NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2000
Registreringsdato: 22.05.2000
Blå bog (fortsat)
Frans har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
22.04.1998 - 24.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.10.1986 - 07.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.1992 - 22.05.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frans har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 1 måned fra 1986 til 2001 hos BOLIGFONDEN KUBEN.
En af de forbindelser som går igen i Frans' netværk er Carsten Ravnsbæk Bruun Pedersen.