Zarqa Iftikhar
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1994 (30 år) |
Karrieren startede hos: | TOLK ZARQA SAEED (Ejer) |
Største overskud: | 273' DKK VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) (2018) |
Største underskud: | -96' DKK VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 338' DKK VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) (2020) |
Største gæld: | 797' DKK VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1994 i TOLK ZARQA SAEED i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Zarqa Iftikhar der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Zarqa i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 12. september 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tolkning og oversættelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
N M ENTREPRISE ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS
Direktørposter (2)
-
N M ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2006 -
HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.11.2007
Registreringsdato: 16.11.2007
Blå bog (fortsat)
Zarqa har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.09.2004 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.09.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.09.2004 - Stadig aktiv
Direktør
16.11.2007 - 18.08.2021
Direktør
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.09.1994 - 12.09.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.01.2003 - 31.03.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Zarqa Iftikhar er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 99' DKK. Gennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS har Zarqa derfor også andele i N M ENTREPRISE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Zarqa Iftikhar, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) kunne fremvise et overskud på 273' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS) kunne fremvise et underskud på 96' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 71' DKK (VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 337' DKK (VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 99' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1.9.2004 ApS).