Jan Ahrenkiel
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1992 (32 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOFTLUND AUTO & MC I/S V/JAN AHRENKIEL & POUL ASTRUP (Ejer) |
Største overskud: | 901' DKK TOFTLUND MC A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.801' DKK JAN AHRENKIEL HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.523' DKK TOFTLUND MC A/S (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos TOFTLUND MC A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOFTLUND AUTO & MC I/S V/JAN AHRENKIEL & POUL ASTRUP (16 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1992 i TOFTLUND AUTO & MC I/S V/JAN AHRENKIEL & POUL ASTRUP i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Poul Astrup at Jan Ahrenkiel stiftede TOFTLUND AUTO & MC I/S V/JAN AHRENKIEL & POUL ASTRUP den dag i marts 1992. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jan i 16 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 6. november 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN AHRENKIEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET TOFTLUND MC ApS
Via JAN AHRENKIEL HOLDING ApS -
TOFTLUND MC A/S
Via JAN AHRENKIEL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET TOFTLUND MC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2008 -
JAN AHRENKIEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
TOFTLUND MC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
JAN AHRENKIEL HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
TOFTLUND MC ApS (Nu: TOFTLUND MC HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
JAN AHRENKIEL HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
21.05.2008 - 31.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.1992 - 06.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JAN AHRENKIEL HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 509' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 374' DKK (TOFTLUND MC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.801' DKK (JAN AHRENKIEL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 169' DKK (EJENDOMSSELSKABET TOFTLUND MC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Poul Astrup.