Hans Kristian Bjerregaard Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. maj 1987 - 31. dec. 2020 |
Karrieren startede hos: | Hans Bjerregaard Rådgivning v/Hans Bjerregaard Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 213' DKK HANS BJERREGAARD RÅDGIVNING ApS (Nu: BJERREGAARD CONSULTING ApS) (2017) |
Største underskud: | -14.315' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S) (2015) |
Største egenkapital: | 13.667' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S) (2014) |
Største gæld: | 1.115' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HANS BJERREGAARD RÅDGIVNING ApS (Nu: BJERREGAARD CONSULTING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJERREGAARD CONSULTING ApS (28 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1987 i Hans Bjerregaard Rådgivning v/Hans Bjerregaard Jensen (tidligere HANS BJERREGAARD RÅDGIVNING/HANS BJERREGAARD JENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hans Kristian Bjerregaard Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Hans i 18 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJERREGAARD CONSULTING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BJERREGAARD CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Norsgade 17 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
KOMPLEMENTARSELSKABET HAVVIND AARHUS BUGT ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2014
Registreringsdato: 11.12.2014 -
HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S)
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2014
Registreringsdato: 11.12.2014
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 31.12.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.11.2014 - 11.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.11.2010 - 11.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.1987 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HANS BJERREGAARD RÅDGIVNING ApS (Nu: BJERREGAARD CONSULTING ApS) landede et overskud på 213' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S (Nu: HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S) landede et underskud på 2.045' DKK.