Tom Hagedorn Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arkitektfirmaet C.F. Møller (Ejer) |
Største overskud: | 24.515' DKK AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2015) |
Største underskud: | -8.467' DKK AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 76.722' DKK ARKITEKTFIRMAET C.F. MØLLER A/S (Nu: C.F. MØLLER DANMARK A/S) (2021) |
Største gæld: | 121.869' DKK AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 320 årsværk hos AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arkitektfirmaet C.F. Møller (19 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1987 i Arkitektfirmaet C.F. Møller (tidligere C f Møllers Tegnestue I/S) i hvervet som Ejer. Tom Hagedorn Danielsen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 1987 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Tom af: Morten Bjørn Erichsen og Mads Valdemar Møller. Hvervet som Ejer havde Tom i 19 år 3 måneder, inden stoppet d. 30. april 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
ANPARTSSELSKABET AF 01.04.2010 (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
ANPARTSSELSKABET AF 01.04.2010
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2018
Registreringsdato: 05.02.2018 -
AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2018
Registreringsdato: 05.02.2018
Blå bog (fortsat)
Tom har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 13.07.2017
Bestyrelsesmedlem
01.04.2010 - 05.02.2018
Direktør
02.01.2012 - 05.02.2018
Ejer
14.07.2017 - 24.05.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
08.11.2017 - 25.10.2018
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2010 - 05.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2006 - 05.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS landede et overskud på 5.599' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS landede et underskud på 694' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 666' DKK (TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.467' DKK (AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.471' DKK (ARKITEKTFIRMAET C.F. MØLLER A/S (Nu: C.F. MØLLER DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.878' DKK (TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS).