Niels Vincents Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 1987 (37 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PECULIUM FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 68' DKK fairADViCE.dk ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 93' DKK fairADViCE.dk ApS (2022-23) |
Største gæld: | 161' DKK fairADViCE.dk ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos fairADViCE.dk ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sund kok (10 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede i 1987 ved PECULIUM FINANS ApS (tidligere DISCOTEK EXXOS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Vincents Rasmussen i 6 år 2 måneder, før stoppet den 7. juni 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. december 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
fairADViCE.dk ApS
Ejerandel: 100% -
HN Holding, Ringsted ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
HN Holding, Ringsted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2023 -
fairADViCE.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
fairADViCE.dk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
fairADViCE.dk ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
HN Holding, Ringsted ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
HN Holding, Ringsted ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.10.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.11.2012 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.07.2009 - 15.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.07.2009 - 11.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Vincents Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HN Holding, Ringsted ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet HN Holding, Ringsted ApS har Niels derfor også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Niels Vincents Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor fairADViCE.dk ApS kunne fremvise et overskud på 68' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Niels Bredkjær.