Hans Kristian Olesen Klausen
Erhvervsaktiv: | 15. jan. 1981 - 31. jan. 2014 |
Karrieren startede hos: | Hc's Autoservice v/Hans Chr. Clausen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hc's Autoservice v/Hans Chr. Clausen (43 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1981 ved Hc's Autoservice v/Hans Chr. Clausen (tidligere HC'S TRAKTOR & AUTOREP V/H CLAUSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hans Kristian Olesen Klausen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Hans nu besiddet i 43 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor autoreparationsværksteder mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hc's Autoservice v/Hans Chr. Clausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
H.C. Autoservice I/S v/Hans Kristian Olesen Klausen og Sonny Knudsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2014
Registreringsdato: 31.01.2014 -
H.C. Autoservice I/S v/Hans Kristian Olesen Klausen og Sonny Knudsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007 -
HC'S TRAKTOR & AUTOREP V/H CLAUSEN (Nu: Hc's Autoservice v/Hans Chr. Clausen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.1981
Registreringsdato: 15.01.1981
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.01.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.01.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager