Bent Ebbe Knudsen
Karrieren startede hos: | CCO KONGEVEJEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.824' DKK NORDKRANEN INVEST ApS (2022-23) |
Største underskud: | -35.782' DKK NORDKRANEN INVEST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 135.759' DKK NORDKRANEN INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 17.634' DKK VBG 34 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SAVOY HOTEL A/S (2018) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos CCO KONGEVEJEN A/S (tidligere CHR. ISLEF & CO. A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Ebbe Knudsen i 44 år 3 måneder, før stoppet d. 12. september 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. september 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BEK-DELTA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BEK-DELTA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2001
Tidslinje (30)
-
NORRA NÄBBEBODA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
VBG 34 A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.03.2011
Registreringsdato: 29.03.2011 -
JUUL MATHIASEN ADMINISTRATION ApS (Nu: VBG 34 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2011
Registreringsdato: 29.03.2011
Blå bog (fortsat)
Bent har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 79 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.10.2000 - 01.12.2020
Ejerandel: 11,1% -
Bestyrelsesmedlem
16.02.1982 - 29.03.2011
Direktør
01.04.2009 - 29.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.12.1986 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bent Ebbe Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos NORRA NÄBBEBODA ApS der præsenterede et overskud på 6' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos NORRA NÄBBEBODA ApS der præsenterede et underskud på 45' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 3 måneder fra 1945 til 1989 hos CCO KONGEVEJEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.642' DKK (SAVOY HOTEL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.940' DKK (VBG 34 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.464' DKK (SAVOY HOTEL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Anne-Mette Fenger.