Jytte Krigslund Kragelund
Karrieren startede hos: | BYGGEAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 1962 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.139' DKK A/S PSE NR. 4636 (Nu: SPN INVEST ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -458' DKK A/S PSE NR. 4636 (Nu: SPN INVEST ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.556' DKK A/S PSE NR. 4636 (Nu: SPN INVEST ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 236' DKK A/S PSE NR. 4636 (Nu: SPN INVEST ApS) (2020-21) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved BYGGEAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 1962 (tidligere BYGGEAKTIESELSKABET AF 25' JANUAR 1962, KOLDING) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jytte Krigslund Kragelund i 30 år 9 måneder, før fratrædelsen den 23. november 1992.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLÆDER & GAVER V/JYTTE NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
KOLDING ANTIK- OG KRÆMMERMARKED ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2005
Registreringsdato: 30.09.2005 -
BYGGEAKTIESELSKABET AF 25' JANUAR 1962, KOLDING (Nu: BYGGEAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 1962)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.1998
Registreringsdato: 28.08.1998 -
ANPARTSSELSKABET INTERNATIONAL BYGGEELEMENT EKSPORT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.1998
Registreringsdato: 27.08.1998
Blå bog (fortsat)
Jytte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.09.1993 - 30.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.01.1962 - 28.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.1984 - 27.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1978 - 27.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Jytte har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 7 måneder fra 1962 til 1998 hos BYGGEAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 1962.