Henrik Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ECOTEL ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Float (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2011 i ECOTEL ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Henrik Poulsen i 4 år 8 måneder, inden stoppet d. 16. oktober 2015.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Float
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Flowtelt (Nu: Float) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.01.2018
Registreringsdato: 06.01.2018 -
ECOTEL ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2015
Registreringsdato: 16.10.2015 -
ECOTEL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2011
Registreringsdato: 17.01.2011
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.01.2011 - 16.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab