Kurt Skovgaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kurt Pedersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kurt Pedersen (4 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2019 ved Kurt Pedersen i rollen som Ejer. Kurt Skovgaard Pedersen erhvervede virksomheden Kurt Pedersen d. 1. april 2019. Kurt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Kurt i 4 år 4 måneder, før stoppet den 31. august 2023.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2023.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
Kurt Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
Kurt Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019
Blå bog (fortsat)
Kurt har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
01.04.2019 - 31.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Bjarne Bech.