Ursula Essemann
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 1984 (40 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hessing Denmark ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.096' DKK STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2014) |
Største underskud: | -5.580' DKK STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 5.569' DKK STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2021) |
Største gæld: | 24.371' DKK STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Hessing Denmark ApS (35 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1984 hos Hessing Denmark ApS (tidligere STRIMA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ursula Essemann i 35 år 8 måneder, før stoppet d. 30. oktober 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med frugt og grøntsager. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 6.096' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kastaniegården Dragør ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kastaniegården Dragør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2023
Tidslinje (28)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1990 RINGSTED ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
HJELME FINANS ApS (Nu: Kastaniegården Dragør ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
HJELME FINANS ApS (Nu: Kastaniegården Dragør ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ursula har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
16.12.1986 - 20.08.2019
Ejer
07.01.1997 - 25.08.2023
Direktør
26.09.2019 - 30.05.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2009 - 30.05.2023
Reel ejer
09.10.2013 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
25.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2010 - 26.08.2014
Direktør
16.11.2010 - 26.08.2014
Bestyrelsesmedlem
26.08.2014 - 30.10.2019
Direktør
26.08.2014 - 05.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.02.1984 - 05.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.1985 - 11.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) kunne offentliggøre et overskud på 6.096' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor STRIMA A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) kunne offentliggøre et underskud på 5.580' DKK.