Glyn Steven Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1985 (38 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEKAMA/GLYN STEVEN HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.976' DKK DOMUS INVESTA A/S (2023) |
Største underskud: | -231' DKK DOMUS INVESTA A/S (2022) |
Største egenkapital: | -10.691' DKK DOMUS INVESTA A/S (2023) |
Største gæld: | 23.698' DKK DOMUS INVESTA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BEKAMA/GLYN STEVEN HANSEN (13 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 1985 i BEKAMA/GLYN STEVEN HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Glyn Steven Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Glyn i 13 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 1998.
Virksomheden arbejdede indenfor anlægsgartnerier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 1998.
Tidslinje (4)
-
BEKAMA/GLYN STEVEN HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.1998
Registreringsdato: 31.12.1998 -
DOMUS INVESTA A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.04.1989
Registreringsdato: 14.04.1989 -
DOMUS INVESTA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.1987
Registreringsdato: 15.12.1987
Blå bog (fortsat)
Glyn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.10.1985 - 31.12.1998
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.12.1987 - 14.04.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Glyn' netværk er Flemming Boie Blarke.