Helle Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1996 - 31. dec. 2021 |
Karrieren startede hos: | IC DESIGN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 15.635' DKK H. DAUGAARD HOLDING A/S (Nu: B.N. HOLDING, KOLDING, ApS) (2018) |
Største underskud: | -941' DKK H. DAUGAARD HOLDING A/S (Nu: B.N. HOLDING, KOLDING, ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 39.395' DKK H. DAUGAARD HOLDING A/S (Nu: B.N. HOLDING, KOLDING, ApS) (2018) |
Største gæld: | 66.378' DKK H. DAUGAARD EJENDOMME A/S (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos COLLOC A/S (Nu: COLLOC ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af H.N. HOLDING, KOLDING, A/S (18 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1996 hos IC DESIGN I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jette Schjøth at Helle Nielsen stiftede IC DESIGN I/S den dag i marts 1996. Titlen som Ejer og Stifter havde Helle i 7 år 10 måneder, inden stoppet den 1. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dametøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.N. HOLDING, KOLDING, A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
H.N. HOLDING, KOLDING, A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
H.N. HOLDING, KOLDING, A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Annettes Behandling (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
COLLOC A/S (Nu: COLLOC ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Annettes Behandling (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2007 - 01.09.2021
Bestyrelsesmedlem
20.03.2007 - 30.06.2021
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2006 - 14.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2005 - 14.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H.N. HOLDING, KOLDING, A/S (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.376' DKK. Igennem sit holdingselskab H.N. HOLDING, KOLDING, A/S har Helle dermed også ejerandele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Helle Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Helle Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos H.N. HOLDING, KOLDING, A/S der præsenterede et overskud på 380' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos COLLOC A/S (Nu: COLLOC ApS) der præsenterede et underskud på 523' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 1 måned fra 2006 til i dag hos H.N. HOLDING, KOLDING, A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23' DKK (COLLOC A/S (Nu: COLLOC ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 150' DKK (H.N. HOLDING, KOLDING, A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.376' DKK (H.N. HOLDING, KOLDING, A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 614' DKK (COLLOC A/S (Nu: COLLOC ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Dorthe Hedegaard Erichsen.