Lonnie Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JEANNE D`ARC BRUDEKJOLER V/LONNIE WYRTZ (Ejer) |
Største overskud: | 3.136' DKK JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) (2015) |
Største underskud: | -2.771' DKK JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 5.058' DKK JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) (2016) |
Største gæld: | 12.694' DKK JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEANNE D`ARC BRUDEKJOLER V/LONNIE WYRTZ (15 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1992 ved JEANNE D`ARC BRUDEKJOLER V/LONNIE WYRTZ i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lonnie Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lonnie i 15 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen dametøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINDELY HOLDING ENSLEV ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LINDELY HOLDING ENSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2011
Tidslinje (10)
-
JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2019
Registreringsdato: 05.02.2019 -
LINDELY HOLDING ENSLEV ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2011
Registreringsdato: 14.06.2011 -
JEANNE D ARC LIVING HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2011
Registreringsdato: 14.06.2011
Blå bog (fortsat)
Lonnie har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
14.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
24.06.2008 - 05.02.2019
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
04.04.2011 - 14.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.03.1992 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) landede et overskud på 3.136' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor JEANNE D ARC LIVING ApS (Nu: Brændt på bålet ApS) landede et underskud på 2.771' DKK.