Allan Bøegh-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.141' DKK ABP EJENDOMME ApS (2018) |
Største underskud: | -1.466' DKK ABP EJENDOMME ApS (2019) |
Største egenkapital: | 15.408' DKK ABP A/S (2018) |
Største gæld: | 12.984' DKK ABP EJENDOMME ApS (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ADR AA045 ApS (Nu: ABP AutoTech A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af ABP A/S (30 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1984 ved ABP A/S (tidligere ABP ELEKTRONIK ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Allan Bøegh-Petersen i 30 år 1 måned, før stoppet den 1. januar 2015.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 663' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ABP A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ABP AutoTech A/S
Via ABP A/S -
ABP EJENDOMME ApS
Via ABP A/S
Direktørposter (2)
-
ABP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2023 -
ABP AutoTech A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
ABP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2015 -
ABP AutoTech A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
ABP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
ABP (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
ABP AutoTech A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.07.2014 - 31.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.03.1994 - 22.02.2022
Direktør
14.11.2000 - 01.01.2015
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - 06.09.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1991 - 27.12.1996
Direktør
01.12.1991 - 01.01.2015
Reel ejer
30.05.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - 13.12.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.11.2006 - 01.01.2015
Reel ejer
23.11.2006 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.1984 - 01.01.2015
Ejer
31.08.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Allan Bøegh-Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ABP A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.395' DKK. Gennem holdingselskabet ABP A/S har Allan derfor også andele i ABP AutoTech A/S (100%) og ABP EJENDOMME ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Allan Bøegh-Petersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ABP A/S kunne fremvise et overskud på 2.074' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ABP A/S kunne fremvise et underskud på 791' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 912' DKK (ABP EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.395' DKK (ABP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.743' DKK (ADR AA045 ApS (Nu: ABP AutoTech A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Nina Bøegh-Petersen.