Johnny Rother
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1997 - 30. apr. 2013 |
Karrieren startede hos: | BONNIE HØGDALL OG JOHNNY ROTHER (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BONNIE HØGDALL OG JOHNNY ROTHER (26 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1997 i BONNIE HØGDALL OG JOHNNY ROTHER som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Bonnie Joan Høgdall at Johnny Rother stiftede BONNIE HØGDALL OG JOHNNY ROTHER den dag i oktober 1997. Hvervet som Ejer og Stifter har Johnny nu besiddet i 26 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BONNIE HØGDALL OG JOHNNY ROTHER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bistrup Vinduespolering Johnny Rother
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
I/S Vindmøllen Søndervej 48 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2013
Registreringsdato: 30.04.2013 -
I/S Vindmøllen Søndervej 48 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.07.2012
Registreringsdato: 20.07.2012 -
Bistrup Vinduespolering Johnny Rother (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2002
Registreringsdato: 01.12.2002
Blå bog (fortsat)
Johnny har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.07.2012 - 30.04.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Bonnie Joan Høgdall.