Susanne Holck
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUSÅ JORDBRUG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 463' DKK GAME SHOOTING DENMARK ApS (Nu: Psykoterapeuterne ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -82' DKK GAME SHOOTING DENMARK ApS (Nu: Psykoterapeuterne ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.249' DKK SUSAA KANOUDLEJNING ApS (Nu: SUSÅ JORDBRUG A/S) (2023) |
Største gæld: | 5.557' DKK GAME SHOOTING DENMARK ApS (Nu: Psykoterapeuterne ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos GAME SHOOTING DENMARK ApS (Nu: Psykoterapeuterne ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SUSÅ JORDBRUG A/S (40 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos SUSÅ JORDBRUG A/S (tidligere SUSAA KANOUDLEJNING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Holck i 40 år 10 måneder, før stoppet d. 25. september 2020.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 116' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUSÅ KANOUDLEJNING V/BARONESSE SUSANNE HOLCK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SUSAA KANOUDLEJNING ApS (Nu: SUSÅ JORDBRUG A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2020
Registreringsdato: 25.09.2020 -
FILM INVEST A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2006
Registreringsdato: 23.06.2006 -
A/S PSE NR. 5387 (Nu: FILM INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2006
Registreringsdato: 07.03.2006
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.10.1979 - 25.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.1998 - 07.03.2006
Bestyrelsesmedlem
09.02.2006 - 23.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.1987 - 30.06.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Holck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos SUSAA KANOUDLEJNING ApS (Nu: SUSÅ JORDBRUG A/S) der præsenterede et overskud på 107' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 10 måneder fra 1979 til 2020 hos SUSÅ JORDBRUG A/S.