Anni Elin Forsmann
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VET-SERVICE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 89' DKK PETERSBORGVEJHUSENE, HILLERØD ApS (Nu: TOTALENTREPRENØREN AF 10. MAJ 1982 ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -291' DKK PETERSBORGVEJHUSENE, HILLERØD ApS (Nu: TOTALENTREPRENØREN AF 10. MAJ 1982 ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 143' DKK FREDERIKSBORG VIN A.M.B.A. (2019) |
Største gæld: | 1.150' DKK PETERSBORGVEJHUSENE, HILLERØD ApS (Nu: TOTALENTREPRENØREN AF 10. MAJ 1982 ApS) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKAT ANNI FORSMANN (19 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos VET-SERVICE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anni Elin Forsmann i 13 år 2 måneder, før stoppet d. 15. september 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. september 1988.
Bestyrelsesposter (1)
-
FREDERIKSBORG VIN A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
FREDERIKSBORG VIN A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2018
Registreringsdato: 15.05.2018 -
ADVOKAT ANNI FORSMANN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
ISHØJ FINMEKANIK ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2006
Registreringsdato: 15.12.2006
Blå bog (fortsat)
Anni har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.03.1988 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2006 - 15.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2001 - 30.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2000 - 08.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Anni Elin Forsmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos FREDERIKSBORG VIN A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 57' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos FREDERIKSBORG VIN A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 41' DKK.
Anni har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 6 måneder fra 1975 til 1989 hos STRIKOTEKET ApS.
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er Kaj Riis.