Gunnar Hagemann
Kolshave 4, 5400 Bogense, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEN & FRITID ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af GEOART/STEN & FRITID V/GUNNAR HAGEMANN (29 år 6 måneder) |
Det begyndte den dag i 1984 hos STEN & FRITID ApS (tidligere HOLBO HERRED HOBBY STEN AF 18.6. 1984, ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Gunnar Hagemann i 11 år 6 måneder, inden stoppet den 28. juli 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. juli 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GEOART/STEN & FRITID V/GUNNAR HAGEMANN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
HOLBO HERRED HOBBY STEN AF 18.6. 1984, ApS (Nu: STEN & FRITID ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.07.1995
Registreringsdato: 28.07.1995 -
GEOART/STEN & FRITID V/GUNNAR HAGEMANN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1995
Registreringsdato: 01.04.1995 -
HOLBO HERRED HOBBY STEN AF 18.6. 1984, ApS (Nu: STEN & FRITID ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.1984
Registreringsdato: 09.01.1984
Blå bog (fortsat)
Gunnar har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.01.1984 - 28.07.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?