Martin Hjort
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DS Production I/S (Ejer) |
Største overskud: | 565' DKK INNOVAID A/S (2022-23) |
Største underskud: | -562' DKK INNOVAID A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.933' DKK INNOVAID A/S (2023-24) |
Største gæld: | 10.181' DKK Bakketoften 3 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos INNOVAID A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af PM2G HOLDING ApS (21 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 ved DS Production I/S (tidligere Diskotek Soundlight I/S) som Ejer. Martin Hjort købte virksomheden DS Production I/S den 1. august 1993. Martin der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Martin i 8 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen diskoteker og natklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PM2G HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
INNOVAID A/S
Via PM2G HOLDING ApS -
Bakketoften 3 ApS
Via PM2G HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Bakketoften 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019 -
INNOVAID A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2009 -
PM2G HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
INNOVAID A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Bakketoften 3 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
INNOVAID A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
PM2G ApS (Nu: INNOVAID A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2009
Registreringsdato: 01.08.2009
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.08.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.11.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2002 - 30.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 31.01.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Hjort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PM2G HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.406' DKK. Igennem sit holdingselskab PM2G HOLDING ApS har Martin dermed også ejerandele i INNOVAID A/S (100%) og Bakketoften 3 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Hjort, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor INNOVAID A/S fremviste et overskud på 565' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor INNOVAID A/S fremviste et underskud på 562' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 143' DKK (Bakketoften 3 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.933' DKK (INNOVAID A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -31' DKK (Bakketoften 3 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lars Peter Svane Hansen.