Marianne Steenholdt Bork
Erhvervsaktiv: | 28. jan. 1989 - 30. jun. 2002 |
Karrieren startede hos: | FILIHANKAT/ MARIANNE STEENHOLDT BORK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FILIHANKAT/ MARIANNE STEENHOLDT BORK (35 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1989 hos FILIHANKAT/ MARIANNE STEENHOLDT BORK i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Marianne Steenholdt Bork og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Marianne nu besiddet i 35 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FILIHANKAT/ MARIANNE STEENHOLDT BORK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Fabula v/Marianne Steenholdt Bork Gerd Baardstrøm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002 -
Fabula v/Marianne Steenholdt Bork Gerd Baardstrøm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2001
Registreringsdato: 23.02.2001 -
FILIHANKAT/ MARIANNE STEENHOLDT BORK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.1989
Registreringsdato: 28.01.1989
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.02.2001 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager