Niels Peter Bisgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1992 (32 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AARS DYRLÆGERNE I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dyrlæge Niels Peter Bisgaard (22 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1992 hos AARS DYRLÆGERNE I/S som Ejer. Niels Peter Bisgaard købte en andel af virksomheden den 1. januar 1992 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Niels af: Henning Rasmussen og Peder Rauff Hansen. Titlen som Ejer havde Niels i 14 år 5 måneder, inden stoppet den 15. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dyrlæge Niels Peter Bisgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
AARS DYRLÆGERNE I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.06.2006
Registreringsdato: 15.06.2006 -
BRØNDUM-VEGGER DYRLÆGER A/S (Nu: CIMBRER DYRLÆGERNE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2002
Registreringsdato: 13.08.2002 -
Dyrlæge Niels Peter Bisgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.1992 - 15.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.04.1999 - 13.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.08.1995 - 02.08.2000
Bestyrelsesmedlem
02.08.2000 - 16.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab