Pia Jeanette Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | economica v/Jeanette Lorenzen (Ejer) |
Største overskud: | 60.103' DKK EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7 (2021) |
Største underskud: | -1.029' DKK EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7 (2014) |
Største egenkapital: | 110.239' DKK EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7 (2021) |
Største gæld: | 87.000' DKK EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7 (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ECONOMICA A/S (Nu: ECONOMICA ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSANPARTSSELSKABET STRYNØGADE 5-7 (20 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 ved economica v/Jeanette Lorenzen (tidligere JEANETTE LORENZEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Pia Jeanette Lorenzen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Pia i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET STRYNØGADE 5-7
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7
Via EJENDOMSANPARTSSELSKABET STRYNØGADE 5-7
Direktørposter (1)
-
ECONOMICA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2006
Repræsentant (1)
-
Nordsjællands Teater
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
RE INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Economica Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Economica Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
ECONOMICA A/S (Nu: ECONOMICA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024
Blå bog (fortsat)
Pia har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36% -
Reel ejer
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
11.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7 landede et overskud på 60.103' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7 landede et underskud på 1.029' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 50' DKK (Economica Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 187' DKK (EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.279' DKK (EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET STRYNØGADE 5-7).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 133' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET H.C. ØRSTEDSVEJ 4, FREDERIKSBERG (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET STRYNØGADE 5-7)).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Jan Mølhave Pedersen.