Niels Jakob Wiinholdt Glasius
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dyrlæge Jakob Glasius (Ejer) |
Største overskud: | 1.831' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2023) |
Største underskud: | -72' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.951' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2023) |
Største gæld: | 1.787' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAKOB GLASIUS HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Det hele startede i 1999 ved Dyrlæge Jakob Glasius (tidligere Dyrlæge Jakob Glasius Hansholm Dyreklinik) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Jakob Wiinholdt Glasius der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 10 år 3 måneder, før stoppet den 31. juli 2009.
Virksomheden opererede indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAKOB GLASIUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
Via JAKOB GLASIUS HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JAKOB GLASIUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2017
Tidslinje (9)
-
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2017
Registreringsdato: 08.03.2017 -
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017 -
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2015
Registreringsdato: 25.02.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2009 - 09.06.2011
Reel ejer
09.06.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.02.2015 - 07.03.2017
Bestyrelsesmedlem
08.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
15.04.1999 - 31.07.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Jakob Wiinholdt Glasius er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAKOB GLASIUS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 687' DKK. Gennem holdingselskabet JAKOB GLASIUS HOLDING ApS har Niels derfor også andele i KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Niels Jakob Wiinholdt Glasius, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JAKOB GLASIUS HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 356' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JAKOB GLASIUS HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.831' DKK (KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.951' DKK (KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 687' DKK (JAKOB GLASIUS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Mirjam Aileen Steffensen.