Martin Tang Sørensen
Erhvervsaktiv: | 2. feb. 1995 - 30. nov. 2011 |
Karrieren startede hos: | Mosegård Martin Tang Sørensen & Lene Fabricius I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mosegård Martin Tang Sørensen & Lene Fabricius I/S (29 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1995 hos Mosegård Martin Tang Sørensen & Lene Fabricius I/S (tidligere MOSEGÅRD MARTIN TANG SØRENSEN LENE JUUL FABRICIUS) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lene Juul Fabricius at Martin Tang Sørensen stiftede Mosegård Martin Tang Sørensen & Lene Fabricius I/S den dag i februar 1995. Titlen som Ejer og Stifter har Martin nu besiddet i 29 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mosegård Martin Tang Sørensen & Lene Fabricius I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
HØJGAARD VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2011
Registreringsdato: 30.11.2011 -
HØJGAARD VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1998
Registreringsdato: 01.12.1998 -
MOSEGÅRD MARTIN TANG SØRENSEN LENE JUUL FABRICIUS (Nu: Mosegård Martin Tang Sørensen & Lene Fabricius I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.02.1995
Registreringsdato: 02.02.1995
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.02.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.02.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.1998 - 30.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lene Juul Fabricius.