Ole Hansen
Erhvervsaktiv: | 3. apr. 1986 - 18. maj 2020 |
Karrieren startede hos: | EL-MEKANIK NIVÅ ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 981' DKK ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.041' DKK ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 8.904' DKK ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) (2021) |
Største gæld: | 8.035' DKK ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S EJENDOMMEN TUNNELOVNSHAL (30 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1986 ved EL-MEKANIK NIVÅ ApS (tidligere ASX 9866 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Hansen i 20 år 6 måneder, før fratrædelsen den 6. oktober 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TWIN SEAM CO. ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TWIN SEAM CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2005
Tidslinje (20)
-
Tunnelovnshal ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020 -
Tunnelovnshal ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020 -
I/S EJENDOMMEN TUNNELOVNSHAL (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.05.2020
Registreringsdato: 18.05.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
25.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2019 - 30.12.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - 18.05.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1989 - 18.05.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.05.1987 - 11.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) landede et overskud på 981' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ANPARTSSELSKABET AF 25. MAJ 2005 (Nu: TWIN SEAM CO. ApS) landede et underskud på 1.041' DKK.