Søren Kristian Friis
Karrieren startede hos: | SC 011097 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 978' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS (2021) |
Største underskud: | -2.148' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRIIS HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 8.859' DKK Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS (2023) |
Største gæld: | 2.105' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS (2021) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i SC 011097 A/S (tidligere A/S INCO-KØD) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Søren Kristian Friis i 26 år 6 måneder, inden stoppet d. 14. februar 1995.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS
Via Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS -
Søren Friis Ejendomme ApS
Via Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS
Direktørposter (3)
-
SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2007 -
Søren Friis Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2015 -
Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
Slagtermester Søren Friis Lyngby ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2018
Registreringsdato: 05.02.2018 -
SLAGTERMESTER SØREN FRIIS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2018
Registreringsdato: 05.02.2018 -
SLAGTERMESTER SØREN FRIIS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2017
Registreringsdato: 11.05.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 56 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.02.2007 - 27.12.2021
Direktør
09.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.04.2009 - 25.07.2019
Direktør
15.04.2009 - 05.02.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.06.2016 - 06.08.2018
Ejerandel: 100%
Søren Kristian Friis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.859' DKK. Igennem sit holdingselskab Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS har Søren dermed også ejerandele i SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS (50-66.65%) & Søren Friis Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Kristian Friis, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS fremviste et overskud på 978' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SLAGTERMESTER SØREN FRIIS HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 798' DKK (Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.859' DKK (Slagtermester Søren Friis Holding 2017 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 628' DKK (SLAGTERMESTER SØREN FRIIS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Peter Lindholm Nielsen.