Per Norman Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1994 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLINIKKEN BORGERGADE I/S KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/ULLA KRENER OG PER NORMAN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLINIKKEN BORGERGADE I/S KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/ULLA KRENER OG PER NORMAN (27 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1994 i KLINIKKEN BORGERGADE I/S KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/ULLA KRENER OG PER NORMAN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Ulla Krener at Per Norman Jørgensen stiftede KLINIKKEN BORGERGADE I/S KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/ULLA KRENER OG PER NORMAN den dag i december 1994. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 27 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. august 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klinikken Borgergade 20, autoriserede fysioterapeuter ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Klinikken Borgergade 20, autoriserede fysioterapeuter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Klinik for Fysioterapi Borgergade 20 v/Per Norman Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
Klinikken Borgergade 20, autoriserede fysioterapeuter ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
Klinikken Borgergade 20, autoriserede fysioterapeuter ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - 31.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
31.12.1994 - 31.08.2022
Ejerandel: 50%