Claus Hofman-Bang
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 1977 (47 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOBATRONIC/CLAUS HOFMAN-BANG (Stifter) |
Største overskud: | 9.348' DKK STIFTELSEN HOFMANSGAVE (2021-22) |
Største underskud: | -9.001' DKK GLOSTRUP PARK HOTEL A/S (2021) |
Største egenkapital: | 100.368' DKK STIFTELSEN HOFMANSGAVE (2022-23) |
Største gæld: | 116.236' DKK STIFTELSEN HOFMANSGAVE (2021-22) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos GLOSTRUP PARK HOTEL A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOBATRONIC/CLAUS HOFMAN-BANG (47 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved HOBATRONIC/CLAUS HOFMAN-BANG i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Claus Hofman-Bang og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Claus nu besiddet i 47 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
COMSYSTEM A/S
Ejerandel: 90-99.99% -
HOBATRONIC/CLAUS HOFMAN-BANG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
COMSYSTEM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1992
Bestyrelsesposter (3)
-
GLOSTRUP PARK HOTEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2001 -
COMSYSTEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.1992 -
STIFTELSEN HOFMANSGAVE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
KODIF XXVIII ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
COMSYSTEM A/S (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2007
Registreringsdato: 01.07.2007 -
STIFTELSEN HOFMANSGAVE (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2005
Registreringsdato: 18.04.2005
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.1992 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 98% -
Stifter og Ejer
16.05.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.01.1981 - 15.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Hofman-Bang har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved STIFTELSEN HOFMANSGAVE der præsenterede et overskud på 9.348' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved GLOSTRUP PARK HOTEL A/S der præsenterede et underskud på 9.001' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 42 år 10 måneder fra 1981 til 2023 hos KODIF XXVIII ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.306' DKK (GLOSTRUP PARK HOTEL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 100.368' DKK (STIFTELSEN HOFMANSGAVE).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 102' DKK (KODIF XXVIII ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Dorthe Hofman-Bang.