Niels Finn Østergaard Larsen
Karrieren startede hos: | STAUNSKJÆR & LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 16.446' DKK NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS) (2021) |
Største underskud: | -372' DKK NØRGAARD EJENDOMME A/S (2014) |
Største egenkapital: | 49.949' DKK NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS) (2022) |
Største gæld: | 16.739' DKK NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS) (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for mange år siden hos STAUNSKJÆR & LARSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Per Tom Staunskær at Niels Finn Østergaard Larsen stiftede STAUNSKJÆR & LARSEN den dag i april 1964. Titlen som Ejer og Stifter havde Niels i 44 år 8 måneder, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Niels Larsen Stæremosen ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (4)
Tidslinje (15)
-
Niels Larsen Stæremosen ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
NØRGAARD EJENDOMME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2019
Registreringsdato: 24.01.2019 -
NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2019
Registreringsdato: 11.01.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 60 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.12.1989 - 15.11.1995
Ejer
01.12.1989 - 04.12.2018
Bestyrelsesmedlem
23.05.2003 - 31.10.2018
Reel ejer
27.12.2017 - 04.12.2018
Direktør
31.10.2018 - 11.10.2023
Ejer
05.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2011 - 24.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2013 - 11.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1964 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Niels Larsen Stæremosen ApS fremviste et overskud på 12.218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.075' DKK (NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.804' DKK (NØRGAARD & LARSEN A/S (Nu: Hillstrand ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.471' DKK (Niels Larsen Stæremosen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Søren Østergaard Larsen.