Morten Horndrup Erhardsen
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 1994 - 31. dec. 2012 |
Karrieren startede hos: | SKATE HOUSE ODENSE/STINE ERHARDSENMORTEN ERHARDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.468' DKK SKATE HOUSE ApS (2022) |
Største underskud: | -79' DKK ERHARDSEN HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 4.990' DKK ERHARDSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.517' DKK SKATE HOUSE ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SKATE HOUSE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SKATE HOUSE ApS (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1994 ved SKATE HOUSE ODENSE/STINE ERHARDSENMORTEN ERHARDSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Stine Schytte Erhardsen at Morten Horndrup Erhardsen stiftede SKATE HOUSE ODENSE/STINE ERHARDSENMORTEN ERHARDSEN den dag i december 1994. Rollen som Ejer og Stifter bestred Morten i 9 år 9 måneder, før stoppet den 31. august 2004.
Virksomheden opererede indenfor sportsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERHARDSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKATE HOUSE ApS
Via ERHARDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SKATE HOUSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Boks-Dk v/Morten Horndrup Erhardsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012 -
Boks-Dk v/Morten Horndrup Erhardsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2007
Registreringsdato: 01.06.2007 -
SKATE HOUSE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2005
Registreringsdato: 01.09.2005
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2007 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
30.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2005 - 01.09.2005
Reel ejer
01.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.1994 - 31.08.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.06.1998 - 30.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Horndrup Erhardsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ERHARDSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.990' DKK. Igennem holdingselskabet ERHARDSEN HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i SKATE HOUSE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Morten Horndrup Erhardsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SKATE HOUSE ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.468' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ERHARDSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.280' DKK (SKATE HOUSE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.990' DKK (ERHARDSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.391' DKK (SKATE HOUSE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Stine Schytte Erhardsen.