Rasmus Henning Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1975 (49 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gartner Rasmus Henning Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gartner Rasmus Henning Nielsen (49 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i Gartner Rasmus Henning Nielsen (tidligere GARTNER HENNING NIELSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rasmus Henning Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Rasmus nu besiddet i 49 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen planteformering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gartner Rasmus Henning Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
VALLØ BLOMSTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2013
Registreringsdato: 21.08.2013 -
VALLØ BLOMSTER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.1999
Registreringsdato: 04.10.1999 -
GASA ODENSE BLOMSTER ApS (Nu: GARTNERNES SALGSSELSKAB SJÆLLAND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.1996
Registreringsdato: 09.04.1996
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.10.1999 - 21.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1982 - 09.04.1996
Ejerandel: Intet ejerskab