Allan Hinrichsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOKAL TØMEREN V/ALLAN HENRICHSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.150' DKK LOKATO ENTREPRISE A/S (2023-24) |
Største underskud: | -810' DKK Egnens Malerfirma ApS (2023) |
Største egenkapital: | 11.934' DKK Lokato Holding ApS (2023-24) |
Største gæld: | 12.362' DKK LOKATO ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Egnens Malerfirma ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AH FINANS ApS (17 år 4 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1997 i LOKAL TØMEREN V/ALLAN HENRICHSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Allan Hinrichsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Allan i 10 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AH FINANS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Lokato Holding ApS
Via AH FINANS ApS -
LOKATO ENTREPRISE A/S
Via Lokato Holding ApS -
Lokato Ejendomme ApS
Via Lokato Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Lokato Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2016 -
Lokato Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2016 -
AH FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
LOKATO ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2013 -
Egnens Malerfirma ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Lokato Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Egnens Malerfirma ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
Lokato Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2016
Registreringsdato: 14.03.2016
Blå bog (fortsat)
Allan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
14.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2016 - 26.06.2024
Direktør og Reel ejer
03.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.05.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.02.2016 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Allan Hinrichsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AH FINANS ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 10.486' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Lokato Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Allan Hinrichsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor LOKATO ENTREPRISE A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.150' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Lokato Ejendomme ApS kunne offentliggøre et underskud på 30' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 5.150' DKK (LOKATO ENTREPRISE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 810' DKK (Egnens Malerfirma ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 11.934' DKK (Lokato Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -176' DKK (Egnens Malerfirma ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Jens Skovborg Mortensen.