Lise-Lotte Nørskov Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Machri Invest A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.340' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -228' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.908' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 5.782' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJNINGSEJENDOM LISE LOTTE NØRSKOV SØRENSEN (27 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1993 hos Machri Invest A/S (tidligere ORMSLEV EL A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lise-Lotte Nørskov Sørensen i 15 år 4 måneder, før stoppet d. 30. september 2008.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor malerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UDLEJNINGSEJENDOM LISE LOTTE NØRSKOV SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Machri Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2014
Registreringsdato: 30.09.2014 -
ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2008
Registreringsdato: 30.09.2008 -
UDLEJNINGSEJENDOM LISE LOTTE NØRSKOV SØRENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1997
Registreringsdato: 01.04.1997
Blå bog (fortsat)
Lise-Lotte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.05.1993 - 30.09.2008
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise-Lotte Nørskov Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) der præsenterede et overskud på 1.340' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) der præsenterede et underskud på 228' DKK.
Lise-Lotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 1993 til 2008 hos Machri Invest A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lise-Lotte' netværk er Erland Gadegaard Sørensen.