Niels Erik Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAABORG REHAB FINANS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 494' DKK FAABORG REHAB FINANS ApS (2021) |
Største underskud: | -360' DKK CareLine Europe A/S (Nu: Faaborg Rehab Bike A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.866' DKK FAABORG REHAB FINANS ApS (2021) |
Største gæld: | 7.055' DKK FAABORG REHAB TECNIC ApS (2015) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos FAABORG REHAB TECNIC ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af FAABORG REHAB FINANS ApS (37 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1986 ved FAABORG REHAB FINANS ApS (tidligere FAABORG AUTO EL - TEKNIK, SERVICE ApS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør har Niels Erik Johansen nu bestreddet i 37 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med autoreparationsværksteder mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 94' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FAABORG REHAB FINANS ApS
Ejerandel: 100% -
N.E.J. Finans v/Niels Erik Johansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FAABORG REHAB TECNIC ApS
Via FAABORG REHAB FINANS ApS -
CARELINE ApS
Via FAABORG REHAB FINANS ApS -
Faaborg Rehab Bike A/S
Via FAABORG REHAB FINANS ApS
Direktørposter (4)
-
FAABORG REHAB TECNIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1988 -
Faaborg Rehab Bike A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2023 -
CARELINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2006 -
FAABORG REHAB FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.1986
Bestyrelsesposter (1)
-
Faaborg Rehab Bike A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (17)
-
Faaborg Rehab Bike A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
Faaborg Rehab Bike A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
CareLine Europe A/S (Nu: Faaborg Rehab Bike A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2023
Registreringsdato: 14.05.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.02.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.1988 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
17.11.1986 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2015 - 31.01.2019
Reel ejer
18.09.2018 - 27.12.2018
Reel ejer
28.12.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.02.2019 - 14.05.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FAABORG REHAB FINANS ApS kunne offentliggøre et overskud på 494' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FAABORG REHAB FINANS ApS kunne offentliggøre et underskud på 311' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 94' DKK (CARELINE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.657' DKK (FAABORG REHAB FINANS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (CareLine Europe A/S (Nu: Faaborg Rehab Bike A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Louis Tornhøj Johansen.