Henrik Bo Priiskorn
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | Landmændene v/S Biltris & H B Priiskorn (Ejer) |
Største overskud: | 9.758' DKK ASA-LIFT A/S (2016) |
Største underskud: | -16.593' DKK ASA-LIFT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 41.369' DKK ASA-LIFT A/S (2017) |
Største gæld: | 131.133' DKK ASA-LIFT A/S (2022) |
Flest årsværk: | 139 årsværk hos ASA-LIFT A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landmændene v/S Biltris & H B Priiskorn (27 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1987 hos Landmændene v/S Biltris & H B Priiskorn (tidligere Landmændene Sanne Biltris & Henrik Bo Priiskorn) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Sanne Biltris Delff at Henrik Bo Priiskorn stiftede Landmændene v/S Biltris & H B Priiskorn den dag i oktober 1987. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 27 år 6 måneder, før stoppet d. 29. april 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Priiskorn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Priiskorn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2018 -
EJENDOMSSELSKABET METALVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
ASA-LIFT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
AL INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
AL INVEST A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.08.2018
Registreringsdato: 13.08.2018 -
Ny AL Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.08.2018
Registreringsdato: 13.08.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
13.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.07.2004 - 19.10.2023
Ejer
18.06.2013 - 13.08.2018
Reel ejer
13.08.2018 - 19.10.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
26.06.2018 - 13.08.2018
Ejerandel: 25% -
Direktør
10.06.2009 - 01.10.2017
Direktør
02.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Bo Priiskorn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Priiskorn Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.440' DKK. Gennem holdingselskabet Priiskorn Holding ApS har Henrik derfor også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Bo Priiskorn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor AL INVEST A/S kunne fremvise et overskud på 2.319' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor A-L INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET METALVEJ ApS) kunne fremvise et underskud på 2.142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.138' DKK (ASA-LIFT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.610' DKK (ASA-LIFT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.440' DKK (Priiskorn Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Helmut Josef Willen.