Finn Morten Drost
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1979 (45 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TAC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.869' DKK FYNS ENERGITEKNIK A/S (2023) |
Største underskud: | -228' DKK FINN DROST HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.862' DKK FYNS ENERGITEKNIK A/S (2020) |
Største gæld: | 11.680' DKK FYNS ENERGITEKNIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos FYNS ENERGITEKNIK A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALFI EJENDOM ApS (16 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i TAC A/S (tidligere TA CONTROL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Morten Drost i 15 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 6. januar 1995.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FINN DROST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FD Consult ApS
Via FINN DROST HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FD Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2018 -
FINN DROST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
FD Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.09.2018
Registreringsdato: 03.09.2018 -
ALFI EJENDOM ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017 -
FYNS ENERGITEKNIK A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2017
Registreringsdato: 23.01.2017
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.02.2001 - 01.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.05.2001 - 23.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.12.2013 - 18.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Morten Drost er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FINN DROST HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.633' DKK. Igennem holdingselskabet FINN DROST HOLDING ApS har Finn derfor også ejerandele i FD Consult ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Finn Morten Drost, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor FYNS ENERGITEKNIK A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.439' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FINN DROST HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 228' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.869' DKK (FYNS ENERGITEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.819' DKK (FYNS ENERGITEKNIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 178' DKK (FD Consult ApS).