Charlotte Orland
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sejersen v/Charlotte Sejersen (Ejer) |
Største overskud: | 925' DKK ESSENCIUS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.661' DKK InBold A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.763' DKK InBold A/S (2018) |
Største gæld: | 4.647' DKK InBold A/S (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ESSENCIUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GLUE24 ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1998 hos Sejersen v/Charlotte Sejersen (tidligere KOMMA V/CHARLOTTE SEJERSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Charlotte Orland der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Charlotte i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLUE24 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
InBold A/S
Via GLUE24 ApS -
ESSENCIUS A/S
Via InBold A/S -
BetterHype ApS
Via ESSENCIUS A/S -
Unicorns and Rainbows ApS
Via GLUE24 ApS
Direktørposter (1)
-
Unicorns and Rainbows ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
InBold A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2024 -
ESSENCIUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2024 Ny
Tidslinje (14)
-
ESSENCIUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
ESSENCIUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
InBold A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
28.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via GLUE24 ApS -
Direktør og Reel ejer
26.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.08.2011 - 23.09.2024
Bestyrelsesmedlem
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Reel ejer
07.11.2022 - 28.03.2024
Ejerandel: 24%
Charlotte Orland er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GLUE24 ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 337' DKK. Gennem sit holdingselskab GLUE24 ApS har Charlotte dermed også andele i InBold A/S (20-24.99%) samt Unicorns and Rainbows ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Charlotte Orland, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor UNFOLD BY ESSENCIUS ApS landede et overskud på 329' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor GLUE24 ApS landede et underskud på 542' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13' DKK (ESSENCIUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.661' DKK (InBold A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.037' DKK (ESSENCIUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -699' DKK (CREATE YOUR TREE ApS (Nu: Unicorns and Rainbows ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Brian Bødtger Orland.