Peter Keller Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fysioterapien v/Peter Keller Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 99' DKK Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (2018) |
Største underskud: | -37' DKK Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (2019) |
Største egenkapital: | 101' DKK Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (2021) |
Største gæld: | 33' DKK Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fysioterapien v/Peter Keller Hansen (10 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i Fysioterapien v/Peter Keller Hansen (tidligere KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PETER KELLER HANSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Keller Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 10 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Training 4 All Aps
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Training 4 All Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.01.2020
Registreringsdato: 06.01.2020 -
Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2020
Registreringsdato: 05.01.2020 -
Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.02.2018
Registreringsdato: 19.02.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.02.2018 - 05.01.2020
Direktør
19.02.2018 - Stadig aktiv
Ejer
06.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 03.05.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) kunne offentliggøre et overskud på 99' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Training 4 All IVS (Nu: Training 4 All Aps) kunne offentliggøre et underskud på 37' DKK.