Palle Winther
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EXHICOM v/ Palle Winther (Stifter) |
Største overskud: | 255' DKK ExhiCom Expo Competence ApS (2022) |
Største underskud: | -23' DKK LOGOresponse IVS (2017) |
Største egenkapital: | 345' DKK ExhiCom Expo Competence ApS (2023) |
Største gæld: | 467' DKK ExhiCom Expo Competence ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ExhiCom Expo Competence ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EXHICOM v/ Palle Winther (34 år 10 måneder) |
Det hele startede i 1989 ved EXHICOM v/ Palle Winther (tidligere WINTHER GRAFIK) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Palle Winther og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Palle nu bestreddet i 34 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor reklamebureauer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EXHICOM v/ Palle Winther
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ExhiCom Expo Competence ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ExhiCom Expo Competence ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
ExhiCom Expo Competence ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2019
Tidslinje (14)
-
LOGOresponse IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
LOGOresponse IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
ExhiCom Expo Competence ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019
Blå bog (fortsat)
Palle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
12.07.2019 - Stadig aktiv
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.01.2017 - 18.08.2022
Direktør
25.01.2017 - 29.11.2018
Direktør
29.11.2018 - 18.08.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2001 - 31.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ExhiCom Expo Competence ApS kunne fremvise et overskud på 255' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor LOGOresponse IVS kunne fremvise et underskud på 23' DKK.