Ole Køhler
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | ACRI 12 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.151' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2019) |
Største underskud: | -1.431' DKK G.K. PEDERSEN ApS (Nu: F&O INVEST ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 31.241' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2016) |
Største gæld: | 23.329' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af F&O INVEST ApS (27 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i ACRI 12 ApS (tidligere G.K. PEDERSEN ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ole Køhler i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 16. maj 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. december 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F&O INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
F&O INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
ACCUMULUS INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2008
Registreringsdato: 01.10.2008 -
ACCUMULUS INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2006
Registreringsdato: 21.08.2006 -
ACCUMULUS INVEST II A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2006
Registreringsdato: 01.05.2006
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.08.2006 - 01.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2004 - 01.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1987 - 19.07.2001
Ejer
15.11.1996 - Stadig aktiv
Direktør
12.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.1981 - 19.12.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor G.K. PEDERSEN ApS (Nu: F&O INVEST ApS) kunne fremvise et overskud på 234' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor G.K. PEDERSEN ApS (Nu: F&O INVEST ApS) kunne fremvise et underskud på 1.431' DKK.