Gorm Bernd Peters
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRIME FOOD FINANS SVENSTRUP ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gorm Peters (7 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1986 i PRIME FOOD FINANS SVENSTRUP ApS (tidligere PRIME FOOD, STILLING, ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Gorm Bernd Peters i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 25. oktober 1988.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gorm Peters
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Gorm Peters (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2016
Registreringsdato: 10.11.2016 -
PRIME FOOD, STILLING, ApS (Nu: PRIME FOOD FINANS SVENSTRUP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.10.1988
Registreringsdato: 25.10.1988 -
PRIME FOOD, STILLING, ApS (Nu: PRIME FOOD FINANS SVENSTRUP ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.1986
Registreringsdato: 23.05.1986
Blå bog (fortsat)
Gorm har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.05.1986 - 25.10.1988
Ejerandel: Intet ejerskab